您现在的位置是:探索 >>正文
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
探索3198人已围观
简介 来源:财联社 财联社8月25日电,中国银行公告,刘金先生因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。 更多报道:中国银行 ...
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金阳泉市某某教育科技有限责任公司辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金阳泉市某某教育科技有限责任公司执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
Tags:
相关文章
定了!嫦娥六号任务计划5月3日发射
探索原标题:定了!嫦娥六号任务计划5月3日发射) 今天5月1日),国家航天局发布最新消息,经工程任务指挥部综合研判决策,探月工程四期嫦娥六号任务计划5月3日实施发射。 ...
【探索】
阅读更多以军总参谋长批准在北部边境地区继续军事行动的计划
探索当地时间9月19日下午,以色列国防军在一份声明中表示,以军总参谋长哈莱维批准了以军在北部边境地区继续军事行动的计划。总台记者 孙建) ...
【探索】
阅读更多外媒:Meta宣布禁止“今日俄罗斯”等俄媒使用旗下应用平台
探索原标题:外媒:Meta宣布禁止“今日俄罗斯”等俄媒使用旗下应用平台) ...
【探索】
阅读更多